Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anastassia Enrica Jullie Minch | 15.01.1993 | 31.05.2002 | direktion |
Simon Minch Kreutzer | 15.01.1993 | 24.05.1995 | direktion |
Klaus Søgaard | 15.01.1993 | 05.05.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anastassia Enrica Jullie Minch | 15.01.1993 | 24.05.1995 | bestyrelse |
Simon Minch Kreutzer | 15.01.1993 | 24.05.1995 | bestyrelse |
Mileta Joksimovic | 15.01.1993 | 24.05.1995 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 15.01.1993 | 05.05.1994 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 15.01.1993 | 05.05.1994 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 15.01.1993 | 05.05.1994 | bestyrelse |