Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Svendsen(virk.: 25) | 4,00 % | 8,00 % | 16,00 % | 28,00 % |
Jørgen Torben Klausen(virk.: 15) | 6,67 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Martin Hector(virk.: 99) | 3,13 % | 8,33 % | 9,38 % | 19,79 % |
Henrik Ranis Stokholm Andersen(virk.: 21) | 9,52 % | 19,05 % | 23,81 % | 23,81 % |
Kim Rickie Helmer(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Stig Andersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Tackmann Thomsen(virk.: 28) | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 10,71 % |
Henrik Schouboe(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Mouritzen(virk.: 13) | 0 % | 7,69 % | 7,69 % | 30,77 % |
Jørgen Evers(virk.: 17) | 58,82 % | 58,82 % | 58,82 % | 58,82 % |
Morten Felsvang(virk.: 13) | 0 % | 7,69 % | 15,38 % | 15,38 % |
Ian Gordon Shapley(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarne Stampe(virk.: 9) | 44,44 % | 44,44 % | 55,56 % | 55,56 % |
Jannik Gustav Liedner(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,17 % |
Frederik Schouboe(virk.: 11) | 0 % | 9,09 % | 18,18 % | 27,27 % |
Karsten Stig Felsvang(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Steen Elgaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,53 % | 11,64 % | 13,84 % | 21,12 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Karsten Stig Felsvang | 10.04.2000 | Mosevej 2, 3450 Allerød |
Morten Felsvang | 22.10.2003 | Storkevang 25, 3450 Allerød |
Martin Hector | 01.01.2007 | Vilvordevej 63B, 2920 Charlottenlund |
Jacob Tackmann Thomsen | ||
Peter Mouritzen | 01.04.2014 | Ordrup Jagtvej 73, 2920 Charlottenlund |
Peter Svendsen | 01.09.2014 | Taarbæk Strandvej 65A, 2930 Klampenborg |
Kim Rickie Helmer | ||
Jørgen Torben Klausen | ||
Henrik Schouboe | ||
Henrik Ranis Stokholm Andersen | 06.05.2015 | Christian X's Alle 144, 2800 Kongens Lyngby |
Frederik Schouboe | 22.05.2015 | Forårsvej 28, 2920 Charlottenlund |
Stig Andersen | 27.02.2016 | Kvanløsevænge 1C, 4300 Holbæk |
Jørgen Evers | 28.12.2016 | Granvej 53, 3200 Helsinge |
Ian Gordon Shapley | 01.07.2020 | Helsingørsgade 2, 3400 Hillerød |
Steen Elgaard | ||
Jannik Gustav Liedner | 01.03.2021 | Vejlesøvej 62B, 2840 Holte |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Brancheklubben for Film og Mediekomponister | 40349065 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
KODA | 64086928 | Aktiv | Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (774000) |
KODAs Kunstforening | 37127795 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Nordisk Copyright Bureau (Ncb) | 22133314 | Aktiv | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
POLARIS NORDIC A/S | 35682236 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Sportsforeningen Koda | 38387383 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.04.2002 | 18,76 (km) | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C | Sydvestvej 100, 2600 Glostrup |
30.04.2003 | 1,25 (km) | Sydvestvej 100, 2600 Glostrup | Herstedvang 8, 2620 Albertslund |
01.09.2010 | 25,06 (km) | Herstedvang 8, 2620 Albertslund | Lautrupsgade 9, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 20.10.1999 (4131 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
INFOPRINT SOLUTIONS A/S | 56470417 |
INFOPRIS ApS | 36031549 |
Infoprocess ApS | 36019972 |
Info Products I/S | 32718981 |
Info Radio Syddjurskanalen | 29096260 |
INFORCE ApS | 39787334 |
INFOR DANMARK A/S | 18660393 |
INFO REGNSKAB ApS | 32140815 |
inforevision advisory a/s | 19263096 |
inforevision consulting a/s | 19263096 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Svendsen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Jørgen Torben Klausen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Martin Hector(virk.: 99) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 2 | 25 | 47 | 6 |
Henrik Ranis Stokholm Andersen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Kim Rickie Helmer(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stig Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jacob Tackmann Thomsen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Henrik Schouboe(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peter Mouritzen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Jørgen Evers(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
Morten Felsvang(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Ian Gordon Shapley(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Bjarne Stampe(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Jannik Gustav Liedner(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Frederik Schouboe(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Karsten Stig Felsvang(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Steen Elgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 34 % | 0 % | 1 % | 23 % | 37 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Svendsen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 7 | 0 | 2 |
Jørgen Torben Klausen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 5 | 2 | 3 |
Martin Hector(virk.: 99) Ikke aktiv i virksomheden | 61 | 12 | 3 | 43 |
Henrik Ranis Stokholm Andersen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 13 | 0 | 11 |
Kim Rickie Helmer(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 8 | 0 | 6 |
Stig Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 8 | 0 | 5 |
Jacob Tackmann Thomsen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 24 | 0 | 27 |
Henrik Schouboe(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 0 |
Peter Mouritzen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 7 | 0 | 2 |
Jørgen Evers(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 13 | 1 | 7 |
Morten Felsvang(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 9 | 1 | 7 |
Ian Gordon Shapley(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 1 | 0 |
Bjarne Stampe(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 1 | 2 |
Jannik Gustav Liedner(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 6 | 1 | 8 |
Frederik Schouboe(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 8 | 1 | 5 |
Karsten Stig Felsvang(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 4 | 1 | 2 |
Steen Elgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 214 | 133 | 12 | 131 |
Pct. | 44 % | 27 % | 2 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |