Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Bestyrelse: Henning Vallentin Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Direktion: Peter Vallentin (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Navne: LARSEN OG STENDER PETERSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Revisor: HENRIK BLIXENKRONE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Stiftere: Yelva Beate Stender, Ole Stender, Lene Stender Christensen, Dorte Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel - fortrinsvis med sikkerhedsudstyr og arbejdstøj og dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Vedtægter: 2003-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-10 tilføjes Bestyrelse: Henning Vallentin Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Bestyrelse: Lene Stender Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Direktion: Peter Vallentin (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Direktion: Ole Stender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Revisor: HENRIK BLIXENKRONE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-20 tilføjes Bestyrelse: Lene Stender Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Direktion: Ole Stender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-20 tilføjes Navne: LARSEN OG STENDER PETERSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Stiftere: Yelva Beate Stender, Ole Stender, Lene Stender Christensen, Dorte Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)