Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadderup Kirkevej 9, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Direktion: Ingelise Østergaard Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2623 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-14 fjernes Revisor: FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt service- og restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 tilføjes Vedtægter: 1993-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadderup Kirkevej 9, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2623 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996, H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)