Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Svend Vedø Jeppesen | 01.10.1992 | 06.09.1994 | direktion |
Derrick Miller | 01.10.1992 | 27.04.1994 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1992 | 03.09.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Helmer Fabricius | 01.10.1992 | 06.09.1994 | bestyrelse |
Cristina Patricia Lage | 01.10.1992 | 06.09.1994 | bestyrelse |
Sven Ipsen | 01.10.1992 | 06.09.1994 | formand |
Derrick Miller | 01.10.1992 | 27.04.1994 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.10.1992 | 03.09.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1992 | 03.09.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1992 | 03.09.1993 | formand |