Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-22 fjernes Binavne: PEN-SAM SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Bestyrelse: Palle Gunner Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Direktion: Elisabeth Ibsen Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: pensam@pensam.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Navne: PEN-SAM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Stiftere: PENSAM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med serviceydelser og handel, herunder edb-serviceydelser og handel med edb-udstyr og i øvrigt enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 tilføjes Vedtægter: 2003-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pensam@pensam.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-29 fjernes Bestyrelse: Lars Erling Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 tilføjes Navne: PEN-SAM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-24 fjernes Navne: PEN-SAN DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-05 tilføjes Navne: PEN-SAN DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Erling Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Binavne: PEN-SAM SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Direktion: Elisabeth Ibsen Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Stiftere: PENSAM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)