Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Esben Sørensen | 14.06.1982 | 24.01.1995 | direktion |
Hans Christian Emil Hansen | 14.06.1982 | 24.01.1995 | direktion |
Flemming Bay-Jørgensen | 14.06.1982 | 09.12.1992 | direktion |
Bo Asbjørn Christensen | 14.06.1982 | 09.12.1992 | direktion |
Eva Charlotte Bay-Jørgensen | 14.06.1982 | 02.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Bay-Jørgensen | 14.06.1982 | 24.01.1995 | bestyrelse |
Leif Torben Aagaard Pedersen | 14.06.1982 | 24.01.1995 | bestyrelse |
Jørgen Esben Sørensen | 14.06.1982 | 24.01.1995 | bestyrelse |
Hans Christian Emil Hansen | 14.06.1982 | 24.01.1995 | bestyrelse |