Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Bygballe Christiansen | 21.11.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Thorsager | 01.01.1993 | 21.11.2008 | direktør |
Peter Dennis Thorsager-Jensen | 16.11.1992 | 01.01.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolai Fredholm Jørgensen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tony Dimitris Lund-Burmeister | 25.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mads Bygballe Christiansen | 21.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bygballe Christiansen | 21.11.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bager | 05.11.2013 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Flemming Spange Petersen | 21.11.2008 | 05.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Preis | 16.11.1992 | 21.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Else Thorsager-Jensen | 16.11.1992 | 21.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dennis Thorsager-Jensen | 16.11.1992 | 21.11.2008 | bestyrelsesmedlem |