Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bøgvald | 10.11.1992 | 08.05.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Wiesner Færch | 15.08.2016 | 08.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Bøgvald Larsen | 31.05.2007 | 08.05.2017 | bestyrelse |
Daniel Bøgvald Christiansen | 31.05.2007 | 08.05.2017 | bestyrelse |
Jan Bøgvald | 24.08.2000 | 08.05.2017 | bestyrelse |
Michael Ziegler | 24.08.2000 | 29.07.2016 | formand |
Kim Tegner Hagenow | 24.08.2000 | 31.05.2007 | bestyrelse |