Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-12-29 fjernes Binavne: TRADE-CON LTD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Navne: TRADE-CON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Revisor: BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 fjernes Bestyrelse: Orla Zinck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 fjernes Direktion: Nils William Grønfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Revisor: NWH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde indenfor konsulent- og handelsvirksomhed og køkkendrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 tilføjes Vedtægter: 1995-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-21 fjernes Direktion: Orla Zinck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-09 tilføjes Navne: TRADE-CON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-08 fjernes Navne: DCC-INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-08 fjernes Binavne: DCC-INTERNATIONAL LTD. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Navne: DCC-INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-11 fjernes Navne: PBH NR. 22.053 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-11 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Bestyrelse: Orla Zinck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Binavne: DCC-INTERNATIONAL LTD. ApS, TRADE-CON LTD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.053 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, NWH ApS, BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)