Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Amalie Høgenhaven(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Albert Friis Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Norman Scheuer(virk.: 1) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jannich Kiholm Lund(virk.: 35) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Kristian Mols(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Voss Bülow(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Trans(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Katrine Agergaard Ahlmann-Ohlsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pauline Holm Karlsson(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Line Find(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jeppe Woetmann Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Berit Huss(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johannes Beyer(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristoffer Krøigaard Smed(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sune Alexander Bækkelund Heide(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ivan Toftegaard Carlsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Iversen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Lykke Due(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Mondrup(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tage Reinert(virk.: 61) | 1,64 % | 3,28 % | 4,92 % | 6,56 % |
Merete Søby(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 4,35 % | 4,35 % |
Carl-Johan Howitz(virk.: 24) | 8,70 % | 17,39 % | 26,09 % | 43,48 % |
Erling Edlund Andersen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Þuriður Íris Reynisdottir(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Povl Aage(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Edgar Jensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Heidi Falden(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Kryhlmand(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans-Henrik Mejløe(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Eva Merete Søfelde Berneke(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Martin Kallesen(virk.: 98) | 40,00 % | 40,00 % | 41,05 % | 48,42 % |
Thomas Bøge Edlund Jøhnk(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anette Berggreen Jensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Poulsen Jensen(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Gert Bendsen(virk.: 12) | 25,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 58,33 % |
Pct. | 12,44 % | 14,08 % | 15,45 % | 19,06 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Norman Scheuer | 01.07.2011 | Halls Alle 9, 1802 Frederiksberg C |
Torben Kristian Mols | 01.04.2012 | Søsterhøjvej 37, 8270 Højbjerg |
Jannich Kiholm Lund | 29.09.2017 | Blytsvej 5, 2000 Frederiksberg |
Albert Friis Jensen | ||
Amalie Høgenhaven |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anette Berggreen Jensen | ||
Kim Trans | ||
Erling Edlund Andersen | 01.01.2007 | Bjerregårdsvej 4, 2500 Valby |
Morten Bruun Steiner | 01.01.2007 | Heslegårdsvej 47, 2900 Hellerup |
Carl-Johan Howitz | 01.01.2007 | Springbanen 97, 2820 Gentofte |
Anders Voss Bülow | 01.01.2007 | Stensbjerg 1, 2600 Glostrup |
Jesper Lykke Due | ||
Hans-Henrik Mejløe | 01.02.2009 | Søndervej 26, 2750 Ballerup |
Heidi Falden | 01.07.2011 | Bakkevej 56, 3460 Birkerød |
Allan Edgar Jensen | ||
Søren Mondrup | 16.02.2012 | Holger Danskes Vej 32, 2000 Frederiksberg |
Kristian Iversen | 22.10.2012 | Myggenæsgade 9, 2300 København S |
Þuriður Íris Reynisdottir | ||
Helle Berit Huss | 01.11.2014 | Wiedeweltsgade 30, 2100 København Ø |
Merete Søby | 25.09.2015 | Vedbæk Strandvej 415, 2950 Vedbæk |
Povl Aage | 29.07.2017 | Melchiorsvej 14, 2950 Vedbæk |
Ivan Toftegaard Carlsen | 09.09.2017 | Nørreskovvang 92, 3500 Værløse |
Kristoffer Krøigaard Smed | 06.07.2018 | Lærkebakken 6, 2400 København NV |
Gert Bendsen | 01.04.2019 | Pramvejen 10, 3480 Fredensborg |
Katrine Agergaard Ahlmann-Ohlsen | 01.08.2019 | Ørnebakken 43, 2840 Holte |
Sune Alexander Bækkelund Heide | 01.10.2019 | Tvedvangen 136, 2730 Herlev |
Johannes Beyer | ||
Line Find | ||
Pauline Holm Karlsson | ||
Jørgen Martin Kallesen | ||
Jeppe Woetmann Nielsen | ||
Thomas Poulsen Jensen | ||
Thomas Bøge Edlund Jøhnk | ||
Jesper Kryhlmand | ||
Eva Merete Søfelde Berneke | ||
Tage Reinert |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Calder Denmark Propco K/S | 38502859 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DK RESI PROPCO FREDERIKSBORGGADE 35 - 37 ApS | 25051076 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi 2019 Propco I ApS | 40138625 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DK Resi 2019 Propco IV ApS | 40461558 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Holdco Franckesvej 6-8 ApS | 35516042 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Holdco II B ApS | 39635615 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Holdco IV 2019 ApS | 40101683 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Nørrebrogade 34 Holding ApS | 37967289 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Bjelkes Allé 18-18A ApS | 33352344 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Christian Winthers Vej 25 ApS | 35475230 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS | 31487005 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 Holding ApS | 31486920 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Esplanaden ApS | 35409831 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Flensborggade 61 ApS | 35484078 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DK Resi Propco Folkvarsvej 32 ApS | 36474777 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Fredensgade 1 ApS | 36200405 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Fælledvej ApS | 25487265 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Gammel Kongevej 117 ApS | 36200324 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Godthåbsvej 62 ApS | 38034855 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Gothersgade 5A m.fl. K/S | 27203175 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DK Resi Propco Gothersgade 5A, 8A and 10A ApS | 37370908 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco II ApS | 38640968 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco J.M. Thieles Vej ApS | 38566040 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Malmøgade 2 ApS | 33256086 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Nygårdsvej 16 ApS | 35412689 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco NØRREBROGADE 225 ApS | 74495915 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Nørrebro 51 50-52 ApS | 36055324 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Nørrebro 51 50-52 Holding ApS | 36055294 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Nørrebrogade 34 ApS | 37968242 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Nørrebrogade 90 ApS | 33499159 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Peter Bangs Vej 236 ApS | 35412840 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Reverdilsgade 5 ApS | 39441365 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DK Resi Propco Roskildevej 47 ApS | 35412794 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco STRANDBOULEVARDEN 61 ApS | 34475822 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Secure Holding 2 ApS | 34088462 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Secure Holding 4 ApS | 36087250 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Sigbrits Alle 15 ApS | 38069926 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Sommerstedgade ApS | 38467387 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Sundbyvesterhus ApS | 21781916 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DK Resi Propco Trepkasgade 3-5 ApS | 35810641 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Tueholm Holding I ApS | 29850844 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Tueholm Holding II ApS | 29850895 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DK Resi Propco Vølundsgade 4 ApS | 38428772 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Propco Worsaaesvej 4 ApS | 36200243 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DK Resi Seneca II Holding ApS | 35472770 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
E/F Nørrebrogade 225 | 40578668 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Strandboulevarden 61 | 40578722 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EDLUND A/S | 16514179 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Ejerforeningen Nørrebrogade 41 | 34409935 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Vin- og Smageklubben Edlund | 37810207 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.01.2018 | 2,54 (km) | Bjerregårds Sidevej 4, 2500 Valby | La Cours Vej 7, 2000 Frederiksberg |
EDLUND A/S. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 15.05.1993 (11449 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Edlenborg Byg ApS | 41432454 |
Edle Properties K/S | 42683469 |
Edlev Holding ApS | 44078910 |
Edlev Jeppesen ApS | 44084090 |
EDLUND A/S | 16514179 |
Edlund Rental | 39187671 |
EDM-byg | 44231301 |
ED MANAGEMENT ApS | 32838340 |
ED Management Holding ApS | 38139622 |
EDM ApS | 41322063 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Amalie Høgenhaven(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Friis Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Norman Scheuer(virk.: 1) Adm. Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannich Kiholm Lund(virk.: 35) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Torben Kristian Mols(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Voss Bülow(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Trans(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Agergaard Ahlmann-Ohlsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauline Holm Karlsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Find(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeppe Woetmann Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helle Berit Huss(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Johannes Beyer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Krøigaard Smed(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sune Alexander Bækkelund Heide(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Toftegaard Carlsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Iversen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Lykke Due(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søren Mondrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tage Reinert(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden. | 28 | 0 | 2 | 2 | 22 | 7 |
Merete Søby(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Carl-Johan Howitz(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 |
Erling Edlund Andersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Þuriður Íris Reynisdottir(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Povl Aage(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Allan Edgar Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heidi Falden(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesper Kryhlmand(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Hans-Henrik Mejløe(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eva Merete Søfelde Berneke(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Jørgen Martin Kallesen(virk.: 98) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 47 | 31 | 0 |
Thomas Bøge Edlund Jøhnk(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Anette Berggreen Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thomas Poulsen Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gert Bendsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Sum | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Pct. | 42 % | 0 % | 1 % | 18 % | 29 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Amalie Høgenhaven(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albert Friis Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 1 | 0 |
Christian Norman Scheuer(virk.: 1) Adm. Dir. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jannich Kiholm Lund(virk.: 35) Bestyrelsesmedlem | 32 | 5 | 0 | 1 |
Torben Kristian Mols(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 41 | 6 | 1 | 1 |
Pct. | 84 % | 12 % | 2 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Voss Bülow(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kim Trans(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Agergaard Ahlmann-Ohlsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pauline Holm Karlsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Line Find(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 2 | 5 |
Jeppe Woetmann Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helle Berit Huss(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 0 |
Johannes Beyer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Krøigaard Smed(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sune Alexander Bækkelund Heide(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Toftegaard Carlsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Iversen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Lykke Due(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Søren Mondrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tage Reinert(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 22 | 2 | 3 |
Merete Søby(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 2 | 1 | 4 |
Carl-Johan Howitz(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 1 | 1 | 6 |
Erling Edlund Andersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 9 | 2 | 4 |
Þuriður Íris Reynisdottir(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 0 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 12 | 1 | 4 |
Povl Aage(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 3 | 5 |
Allan Edgar Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Heidi Falden(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jesper Kryhlmand(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 3 | 0 | 0 |
Hans-Henrik Mejløe(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 1 |
Eva Merete Søfelde Berneke(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 6 | 2 | 7 |
Jørgen Martin Kallesen(virk.: 98) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 83 | 0 | 76 |
Thomas Bøge Edlund Jøhnk(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 7 | 1 | 4 |
Anette Berggreen Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Poulsen Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gert Bendsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 12 | 0 | 4 |
Sum | 206 | 172 | 20 | 126 |
Pct. | 39 % | 33 % | 4 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |