Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-02-11 fjernes Navne: SULUIT AIR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Bestyrelse: Vagn Hansen Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Direktion: Per Pilutaq Rosing-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Stiftere: Per Pilutaq Rosing-Petersen, INVESTERINGSSELSKABET AF 7. JUNI 1986 A/S, Arne Niemann, ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1981 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 tilføjes Bestyrelse: Finn Kilsgaard Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 fjernes Bestyrelse: Ole Juul Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 fjernes Bestyrelse: Per Pilutaq Rosing-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive luftfartsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 tilføjes Vedtægter: 1993-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 950.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Svend Junge Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Bestyrelse: Svend Junge Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Direktion: Per Pilutaq Rosing-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Navne: SULUIT AIR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Stiftere: Per Pilutaq Rosing-Petersen, INVESTERINGSSELSKABET AF 7. JUNI 1986 A/S, Arne Niemann, ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1981 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)