Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Sprechler Petersen | 14.03.2003 | direktør |
Niels Christian Petersen | 01.11.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.11.1992 | 23.02.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Sprechler Petersen | 01.11.1992 | 14.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Petersen | 01.11.1992 | 14.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter David Avlund | 01.11.1992 | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |