Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Legale ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Navne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Direktion: Kathrine Merete Vester Holm (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Lise Korsager Ørtoft (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2008-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NAVEST A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2009-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: JABO Ejendomme A/S. (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2011-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSANPARTSSELSKABET MT 04. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2014-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JABO Invest ApS. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2017-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Promentum I K/S. (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2018-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jabami PE ApS. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2019-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: VPK Fond II K/S. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Saga VIII USD K/S. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2023-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Saga IX EUR K/S. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Saga IX USD K/S. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Saga IX EUR K/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSANPARTSSELSKABET MT 04. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAVEST A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 tilføjes Direktion: Lise Korsager Ørtoft (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-01-29 fjernes Direktion: Michael Munch (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Binavne: Bohnsen Foundation ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-24 tilføjes Bestyrelse: Jane Bohnsen (næstformand) (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Jane Bohnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-10 tilføjes Binavne: Familien Bohnsen ApS, Bohnsen Legacy ApS, Bohnsen Invest ApS, Bohnsen Huset ApS, Bohnsen House ApS, Bohnsen Holding ApS, Bohnsen Gruppen ApS, Bohnsen Group ApS, Bohnsen Fonden ApS, Bohnsen Family Office ApS, Bohnsen Family ApS, Bohnsen Familien ApS, Bohnsen ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: Michael Munch (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2015-09-18 fjernes Direktion: Birgitte Bohnsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er generel investering, herunder investering i ejerandele i andre selskaber og i fast ejendom, samt holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-02-27 fjernes Direktion: Jane Bohnsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-02 tilføjes Bestyrelse: Hans-Henrik Horsted Eriksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-02 tilføjes Direktion: Birgitte Bohnsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-23 fjernes Bestyrelse: Ole Øhlenschlæger Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-23 fjernes Direktion: Birgitte Bohnsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-07 tilføjes Legale ejere: BIBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Direktion: Jane Bohnsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2010-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 3. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2008-11-20)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-12-17)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 3. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2008-11-20)
Den 2008-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rypevej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rypevej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hveensgade 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2007-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Shipping-, speditions- og rederivirksomhed samt andre dermed beslægtede virksomheder (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Vedtægter: 2007-11-20 (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Legale ejere: MARIA BOHNSEN HOLDING ApS, ANNE SOFIE BOHNSEN HOLDING ApS, JANE BOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Bohnsen, Jane Bohnsen, Birgitte Bohnsen, Anne Sofie Løvendahl Bohnsen (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2004-12-01 fjernes Reelle ejere: Maria Bohnsen, Jane Bohnsen, Birgitte Bohnsen, Anne Sofie Løvendahl Bohnsen (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-01 tilføjes Bestyrelse: Maria Bohnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hveensgade 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2000-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hveensgade, 8100 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-22 tilføjes Bestyrelse: Anne Sofie Løvendahl Bohnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-02-09 tilføjes Navne: JABAMI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Navne: PBH NR. 22.073 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hveensgade, 8100 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Øhlenschlæger Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.073 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)