Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Aage Holte | 29.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Else Kirstine Jensen | 21.03.2003 | 29.12.1993 | adm. dir |
Peder Jensen | 01.11.1992 | 21.03.2003 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1992 | 05.02.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Aage Holte | 29.12.1993 | bestyrelse |
Marianne Kyed Holte | 29.12.1993 | bestyrelse |
Susanne Bang Holte | 29.12.1993 | bestyrelse |
Metha Holte | 29.12.1993 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Nielsen | 21.03.2003 | 29.12.1993 | bestyrelse |
Brian Jensen | 26.10.2001 | 29.12.1993 | bestyrelse |
Peder Jensen | 01.11.1992 | 21.03.2003 | bestyrelse |
Helge Pedersen | 01.11.1992 | 26.10.2001 | bestyrelse |
Else Kirstine Jensen | 01.11.1992 | 29.12.1993 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1992 | 05.02.1993 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.11.1992 | 05.02.1993 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.11.1992 | 05.02.1993 | bestyrelse |