Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Søndergaard-Pedersen | 06.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Knudsen | 29.11.2013 | 06.03.2023 | direktør |
Flemming Knudsen | 02.10.1992 | 29.11.2013 | direktør |
Niels Erik Westen-Jensen | 02.10.1992 | 17.06.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Knudsen | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Knudsen | 06.03.2023 | formand |
Søren Mark Andersen | 29.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Frisch | 21.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Hansen | 02.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Knudsen | 21.01.2014 | 05.03.2023 | formand |
Brian Knudsen | 21.08.2007 | 05.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kåre Andersen | 28.01.2004 | 26.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bregnhøj Fast | 22.01.2001 | 06.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Oda Mikkelsen Knudsen | 07.06.2000 | 21.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Villy Henning Jensen | 02.10.1992 | 07.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Leif Vagn Jørgensen | 02.10.1992 | 27.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Poul Thorup | 02.10.1992 | 17.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bekkevold | 02.10.1992 | 17.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Westen-Jensen | 02.10.1992 | 17.06.1993 | bestyrelsesmedlem |