Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1999-02-05 fjernes Navne: CMC RECORDS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Bestyrelse: Benny Bach Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Direktion: Benny Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Stiftere: VGH NR. 625 ApS, Poul Thorup, Niels Erik Westen-Jensen, Hans Bekkevold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Bestyrelse: Gareth John Hopkins (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Vedtægter: 1997-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 fjernes Direktion: Jens Ove Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Bestyrelse: Michael Ritto (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Bestyrelse: Verner Bach Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-08 tilføjes Navne: CMC RECORDS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Navne: CMC RECORDS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 526.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Navne: CMC RECORDS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-30 fjernes Navne: CMC RECORDS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 fjernes Bestyrelse: Bent Dencker Wisborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Bestyrelse: Bent Dencker Wisborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Bestyrelse: Birthe Bach Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Navne: CMC RECORDS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Navne: VGH II NR. 5 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Westen-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Westen-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Navne: VGH II NR. 5 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS, Poul Thorup, Niels Erik Westen-Jensen, Hans Bekkevold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)