Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 fjernes Navne: ST. PEDERSBORG INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Stiftere: SANKT ANNÆ SELSKABSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Direktion: Jørgen Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 270.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Navne: ST. PEDERSBORG INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-05 fjernes Navne: PASO 1030 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-05 fjernes Direktion: Paul Mathiasen Leth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, at yde udlån og stille garanti, samt drive administration og udlejning, i såvel eget selskab som i beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Vedtægter: 1992-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Paul Mathiasen Leth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: PASO 1030 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: SANKT ANNÆ SELSKABSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)