Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Pernille Christie Pihl | 15.04.2002 | 30.10.2003 | bestyrelse |
Eva Pernille Christie Pihl | 15.04.2002 | 15.04.2002 | personlig_suppleant |
Søren Boe Mortensen | 07.12.2001 | 30.10.2003 | formand |
Claus Thomas Jespersen | 24.05.2000 | 30.10.2003 | bestyrelse |
Helle Meineche | 24.05.2000 | 30.10.2003 | personlig_suppleant |
Villy Koch | 24.05.2000 | 15.04.2002 | bestyrelse |
Bent Knie-Andersen | 24.05.2000 | 06.12.2001 | formand |
Søren Boe Mortensen | 21.10.1999 | 07.12.2001 | personlig_suppleant |
Jan Kauffmann | 03.06.1999 | 21.10.1999 | personlig_suppleant |
Jens Erik Karlskov Jensen | 15.05.1997 | 03.06.1999 | bestyrelse |
Jan Kauffmann | 15.05.1997 | 11.06.1997 | personlig_suppleant |
Søren Valdemar Svend Meisling | 16.10.1992 | 27.06.2000 | bestyrelse |
Steffen Juul | 16.10.1992 | 24.05.2000 | bestyrelse |
Jørgen Reimer Jensen | 16.10.1992 | 24.05.2000 | personlig_suppleant |
Oluf Christian Engell | 16.10.1992 | 24.05.2000 | personlig_suppleant |
Anne Marie Nielsen | 16.10.1992 | 15.05.1997 | bestyrelse |
Connie Leth | 16.10.1992 | 15.05.1997 | personlig_suppleant |
Claus Gordon Nielsen | 16.10.1992 | 06.10.1993 | bestyrelse |
Jens Jesper Ovesen | 16.10.1992 | 06.10.1993 | bestyrelse |
Svend Tøttrup | 16.10.1992 | 06.10.1993 | personlig_suppleant |
Peter Laub Christoffersen | 16.10.1992 | 06.10.1993 | personlig_suppleant |