Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Barfoed | 08.10.2010 | 18.12.2013 | direktion |
Jørn Beier | 08.10.2010 | 18.12.2013 | direktion |
Henning Steen Harder | 24.05.2004 | 20.06.2007 | direktion |
Poul Andersen | 07.12.1999 | 24.05.2004 | direktion |
Steen Flemming Kjær | 27.06.1996 | 07.12.1999 | direktion |
Uffe Høgedal | 10.05.1995 | 27.06.1996 | direktion |
Borris Tangaa Nielsen | 15.05.1992 | 10.06.1995 | direktion |
Torben Steen Jensen | 15.05.1992 | 13.03.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Barfoed | 20.06.2007 | 18.12.2013 | bestyrelse |
Lise Barfoed | 20.06.2007 | 18.12.2013 | bestyrelse |
Rolf Harald Barfoed | 20.06.2007 | 18.12.2013 | formand |
Camilla Barfoed | 20.06.2007 | 28.05.2012 | bestyrelse |
Henning Steen Harder | 24.05.2004 | 20.06.2007 | bestyrelse |
Kjeld Hans Edvard Bendix Poulsen | 24.05.2004 | 20.06.2007 | formand |
Poul Andersen | 27.05.1998 | 24.05.2004 | bestyrelse |
Lindis Vibeke Harder | 29.05.1997 | 20.06.2007 | bestyrelse |
Henning Steen Harder | 04.12.1996 | 29.05.1997 | formand |
Steen Flemming Kjær | 27.06.1996 | 04.12.1996 | bestyrelse |
Kirsten Neergaard | 27.06.1996 | 04.12.1996 | formand |
Kim John Seidelin Nobel | 10.05.1995 | 27.05.1998 | bestyrelse |
Børge Erik Larsen | 10.05.1995 | 27.06.1996 | bestyrelse |
Michael Larsen | 10.05.1995 | 27.06.1996 | bestyrelse |
Borris Tangaa Nielsen | 15.05.1992 | 10.05.1995 | bestyrelse |
Poul Jensen-Dahm | 15.05.1992 | 10.05.1995 | formand |
Jørgen Buch | 15.05.1992 | 10.05.1995 | formand |
Torben Steen Jensen | 15.05.1992 | 11.02.1994 | bestyrelse |