Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-03-10 fjernes Navne: VAGN LARSEN, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 1-15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Svanberg Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Direktion: Henning Nielsen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Stiftere: H.N.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 265.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Vedtægter: 1997-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 fjernes Revisor: VESTERPORT ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Andy Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 1-15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Henning Nielsen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: VAGN LARSEN, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: VESTERPORT ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: H.N.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)