Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Nielsen | 27.09.1997 | 28.10.1997 | direktion |
Henning Nielsen Lund | 01.08.1992 | 01.10.2002 | direktion |
Finn Høgh Nielsen | 01.08.1992 | 27.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Nielsen | 27.09.1997 | 27.09.1997 | bestyrelse |
Finn Høgh Nielsen | 01.08.1992 | 27.09.1997 | bestyrelse |
Henning Nielsen Lund | 01.08.1992 | 27.09.1997 | formand |