Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erichsen | 25.04.1999 | 11.11.2006 | direktion |
Knud Erik Jensen | 22.09.1992 | 25.04.1999 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 22.09.1992 | 04.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Fuglsang Handrup | 25.04.1999 | 11.11.2006 | bestyrelse |
Anders Mark Jensen | 25.04.1999 | 11.11.2006 | bestyrelse |
Jakob Korsgaard | 25.04.1999 | 11.11.2006 | formand |
Knud Erichsen | 25.04.1999 | 25.04.1999 | næstformand |
Allan Jensen Vestergaard | 06.08.1998 | 25.04.1999 | formand |
Lars Kynde Laursen | 22.09.1992 | 23.11.1998 | bestyrelse |
Christian Ejnar Nielsen | 22.09.1992 | 06.08.1998 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 22.09.1992 | 04.03.1993 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 22.09.1992 | 04.03.1993 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 22.09.1992 | 04.03.1993 | bestyrelse |