Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 1992-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P.H. JENSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2009-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: VEILGÅRD ApS. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2011-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENGHOLT ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Walk In Collection ApS. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hovedvejen 122 ApS. (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-01-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Honoré Jensen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-08-28)
Den 2002-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktiver og anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Vedtægter: 2002-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-08-28)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: PHJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-30 fjernes Navne: PH JENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 tilføjes Navne: PH JENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-16 fjernes Navne: VICH 3494 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-16 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-16 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 1992-09-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-01 tilføjes Legale ejere: Peter Honoré Jensen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1992-09-01 tilføjes Navne: VICH 3494 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-09-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)