Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-01-18 fjernes Navne: DIANALUND KRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 31, 4293 Dianalund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Regnskabs år: --04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Regnskabs år: --04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Revisor: Jan Vejlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Stiftere: 23. MAJ 1993 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 fjernes Direktion: Tatiana Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 tilføjes Navne: DIANALUND KRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Navne: AKTIV HANDEL 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er: at drive restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 tilføjes Vedtægter: 1992-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 31, 4293 Dianalund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Navne: AKTIV HANDEL 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Regnskabs år: --04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Regnskabs år: --04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Jan Vejlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Stiftere: 23. MAJ 1993 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)