Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-01-19 fjernes Navne: HM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsgade 3, st., 5300 Kerteminde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Direktion: Claus Ulrik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Stiftere: 23. MAJ 1993 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-13 fjernes Direktion: Kjeld Hannes Hvedstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Navne: HM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Navne: BMA MASKINAUKTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Binavne: BM TRADING OG COMMISSION ApS, AUKTIONSGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Direktion: John Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er Handel, konsulentbistand, udlejning samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Vedtægter: 1994-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 tilføjes Navne: BMA MASKINAUKTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Navne: BMA MASKINAUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Navne: BMA MASKINAUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 fjernes Navne: AUKTIONSGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 fjernes Direktion: Ole Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 tilføjes Navne: AUKTIONSGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 fjernes Navne: 15. OKTOBER 1992 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsgade 3, st., 5300 Kerteminde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Binavne: BM TRADING OG COMMISSION ApS, AUKTIONSGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Navne: 15. OKTOBER 1992 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Stiftere: 23. MAJ 1993 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)