Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-04-03 fjernes Navne: KÆRBY CEMENTSTØBERI OG VEJGAARD BETONVAREINDUSTRI, J.D. WEINREICH & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rafns Alle 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 fjernes Bestyrelse: Martha Jensen Weinreich (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 fjernes Direktion: Egon Hasselgren Weinreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 765.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt investeringsvirksomhed i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-22 tilføjes Vedtægter: 1979-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rafns Alle 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Bestyrelse: Martha Jensen Weinreich (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Direktion: Egon Hasselgren Weinreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Navne: KÆRBY CEMENTSTØBERI OG VEJGAARD BETONVAREINDUSTRI, J.D. WEINREICH & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)