Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Ahlgren | 01.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Knud Kjeldahl | 01.10.1992 | 01.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Ahlgren | 28.05.1999 | 08.04.2004 | bestyrelse |
Poul Knud Kjeldahl | 01.10.1992 | 19.05.2004 | bestyrelse |
Anders Lærkedal Pedersen | 01.10.1992 | 08.04.2004 | bestyrelse |
Inge Tove Kryger | 01.10.1992 | 28.05.1999 | bestyrelse |
Bente Kokholm | 01.10.1992 | 29.01.1997 | bestyrelse |