Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Navne | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bioren@bioren.dk (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 tilføjes Bestyrelse: Mette Louise Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-04 fjernes Bestyrelse: Maren Mille Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-04 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-15 tilføjes Navne: BIOREN A/S (offentliggjort 2008-01-25)
Den 2008-01-14 fjernes Navne: JØRGEN HØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognserup 6, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-02-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognserup 6, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-10 tilføjes Bestyrelse: Martin Peter Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-10 fjernes Bestyrelse: Hans-Jørgen Nilaus Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Revisor: CCGJHB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 tilføjes Revisor: CCGJHB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 fjernes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Revisor: ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-28 tilføjes Revisor: ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-28 fjernes Revisor: Asnæs Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-07 tilføjes Navne: JØRGEN HØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-06 fjernes Navne: LYBO UDEBELYSNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-06 fjernes Binavne: LYBO LIGHT A/S, LYBO LAMPER A/S, LYBO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognserup 6, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jørgen Nilaus Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-01 tilføjes Binavne: LYBO LIGHT A/S, LYBO LAMPER A/S, LYBO A/S, BIOREN BIOBRÆNDSEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Direktion: Jørgen Egon Høj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Egon Høj (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1992-10-01 tilføjes Navne: LYBO UDEBELYSNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Egon Høj (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1992-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Revisor: Asnæs Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Stiftere: Maren Mille Høj, Jørgen Egon Høj, AUTORISERET EL-INSTALLATØR JØRGEN HØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)