Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Mæckler | 23.03.1963 | 03.05.2000 | direktion |
Heine Bækgaard | 23.03.1963 | 28.03.1989 | direktion |
Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer | 23.03.1963 | 24.01.1989 | direktion |
Arno Glar-Nielsen | 23.03.1963 | 24.01.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Mäckler | 23.03.1963 | 03.05.2000 | bestyrelse |
Kaj Mæckler | 23.03.1963 | 03.05.2000 | bestyrelse |
Michael Bruhn | 23.03.1963 | 03.05.2000 | formand |
John Børge Holm | 23.03.1963 | 09.09.1991 | bestyrelse |
Heine Bækgaard | 23.03.1963 | 19.09.1990 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 23.03.1963 | 19.09.1990 | bestyrelse |
Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer | 23.03.1963 | 24.01.1989 | bestyrelse |
Arno Glar-Nielsen | 23.03.1963 | 24.01.1989 | bestyrelse |
Poul Finn Hartel | 23.03.1963 | 24.01.1989 | næstformand |
Christian Bojsen-Møller | 23.03.1963 | 21.12.1988 | bestyrelse |
Svend Christensen | 23.03.1963 | 21.12.1988 | formand |