Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 fjernes Bestyrelse: Kaj Mæckler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Direktion: Michael Bruhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 fjernes Navne: MACKLER TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Bestyrelse: John Børge Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Direktion: John Børge Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt foretage projektering, planlægning og styring af byg- ningsarbejder og tekniske anlæg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 tilføjes Vedtægter: 1991-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 fjernes Bestyrelse: Arnd Christian Lentz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-23 tilføjes Navne: MACKLER TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-05-22 fjernes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFORRETNING AF 20. OKTOBER 1986 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Bestyrelse: Arnd Christian Lentz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Direktion: John Børge Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFORRETNING AF 20. OKTOBER 1986 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1971-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Revisor: Sven Halberg, BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)