Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Benny Steen Møller(virk.: 5) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Peter Schøtt Knudsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Østergaard(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Nicolai Søren Monk Klinkby(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maiken Reimer(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Patricia Jieugang Nguetsop(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maria Elisabett Neuberg(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marie Dyssel Stets(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tyra Møll Holst(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonas Aske Egholm Rasmussen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martha Hjorth Beste(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,89 % | 7,89 % | 7,89 % | 7,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Benny Steen Møller | 01.01.2007 | Gråbynkevej 36, 2700 Brønshøj |
Nicolai Søren Monk Klinkby | ||
Kim Østergaard | 15.02.2014 | Dr. Priemes Vej 9, 1854 Frederiksberg C |
Jonas Aske Egholm Rasmussen | 31.08.2020 | Strandboulevarden 32, 2100 København Ø |
Maiken Reimer | 01.09.2020 | |
Tyra Møll Holst | 01.04.2021 | Strandboulevarden 30, 2100 København Ø |
Maria Elisabett Neuberg | 01.04.2022 | |
Peter Schøtt Knudsen | 15.12.2022 | Frederikslundsvej 3A, 2840 Holte |
Martha Hjorth Beste | 01.03.2023 | Strandboulevarden 30, 2100 København Ø |
Patricia Jieugang Nguetsop | 01.05.2023 | Kirsebærvænget 6, 2800 Kongens Lyngby |
Marie Dyssel Stets | 01.10.2023 | Strandboulevarden 32, 2100 København Ø |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
NORDISK KOLLEGIUMS STØTTEFOND | 16361194 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Nordisk Kollegiums Idrætsforening | 34641366 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Studenterforeningen | 33932545 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.05.2004 | 2,35 (km) | Strandboulevarden 32, 2100 København Ø | Holmens Kanal 2, 1060 København K |
11.06.2009 | 2,35 (km) | Holmens Kanal 2, 1060 København K | Strandboulevarden 32, 2100 København Ø |
NORDISK KOLLEGIUMS STØTTEFOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 22.05.1992 (11823 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nordisk Klimateknik ApS | 41821477 |
Nordisk Kodály Institut | 34318506 |
NORDISK KOLLEGIUM | 21316415 |
Nordisk Kollegiums Idrætsforening | 34641366 |
NORDISK KOLLEGIUMS STØTTEFOND | 16361194 |
Nordisk Kombucha ApS | 41125039 |
Nordisk Kommunikation | 28017030 |
NORDISK KOMPONENT A/S | 71154017 |
Nordisk Konceptbyg ApS | 44712083 |
Nordisk Koncertkor | 25754824 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Benny Steen Møller(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Peter Schøtt Knudsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kim Østergaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nicolai Søren Monk Klinkby(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maiken Reimer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patricia Jieugang Nguetsop(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Elisabett Neuberg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marie Dyssel Stets(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyra Møll Holst(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Aske Egholm Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martha Hjorth Beste(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 45 % | 0 % | 3 % | 5 % | 8 % | 39 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Benny Steen Møller(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 2 |
Peter Schøtt Knudsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 1 | 2 |
Kim Østergaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nicolai Søren Monk Klinkby(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 1 |
Maiken Reimer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patricia Jieugang Nguetsop(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maria Elisabett Neuberg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marie Dyssel Stets(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tyra Møll Holst(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Aske Egholm Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martha Hjorth Beste(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 20 | 3 | 3 | 13 |
Pct. | 51 % | 8 % | 8 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |