Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Guldbæk Jensen | 29.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Hupfeldt Nielsen | 29.04.2002 | 29.03.2022 | direktør |
Svend Erik Pedersen | 17.08.1992 | 29.04.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Guldbæk Jensen | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karen Margrethe Reinhardt Bock | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Guldbæk Pedersen | 29.03.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Wagner | 17.08.1992 | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Hupfeldt Nielsen | 17.08.1992 | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Guldbæk Pedersen | 17.08.1992 | 28.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Pedersen | 17.08.1992 | 12.10.2015 | bestyrelsesmedlem |