Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvang 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 15.8.2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Revisor: REVIPLAN A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Stiftere: Jens Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvang 4, 7323 Give (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Direktion: Flemming Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Revisor: REVIPLAN A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: fj.give@toyota.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2002-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 15.8.2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Navne: JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 tilføjes Vedtægter: 2002-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: fj.give@toyota.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 4, 7323 Give (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tykhøjetvej 2, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Hansy Tove Møller Schnoor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Direktion: Flemming Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 fjernes Direktion: Kaj Schnoor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Navne: JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-28 fjernes Navne: KAJ SCHNOOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-24 tilføjes Navne: KAJ SCHNOOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-23 fjernes Navne: J.N.N. INVEST AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-23 fjernes Direktion: Vita Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tykhøjetvej 2, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Direktion: Vita Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Navne: J.N.N. INVEST AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Stiftere: Jens Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)