Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-17 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Jensen (næstformand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Lars Ditlev Vedsmand (formand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-16 fjernes Bestyrelse: Kenneth Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-10-04 fjernes Bestyrelse: Peter Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-07-28 tilføjes Vedtægter: 2022-07-28 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-12-15 fjernes Bestyrelse: Niels Martin Viuff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-09-30 fjernes Bestyrelse: Bente Ahlefeldt-Laurvig-Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-03 tilføjes Bestyrelse: Niels Martin Viuff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-11-03 fjernes Bestyrelse: Lau Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-09-03 tilføjes Bestyrelse: Merete Rubow Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-09-03 fjernes Bestyrelse: Peter Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-03 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-09-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-09-03 tilføjes Vedtægter: 2020-09-03 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2020-07-31 fjernes Direktion: Ida Elisabeth Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-08 tilføjes Vedtægter: 2020-06-08 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Bodil Busk Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Johan Nicolaj Flach de Neergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selsøvej 30, 4050 Skibby (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Selsøvej 30, 4050 Skibby (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Bestyrelse: Claus Morten Smidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-02-19 fjernes Bestyrelse: Claus Morten Smidt (formand) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Ditlev Vedsmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-03-15 fjernes Bestyrelse: Johann Philip von Malsen-Plessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@selsoe.dk (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: louise@selsoe.dk (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Lau Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-02-05 fjernes Bestyrelse: Kim Rockhill (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen William Ahlefeldt-Laurvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Ida Elisabeth Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2017-03-20 fjernes Direktion: Louise Sebro (direktør) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-03-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2017-03-20 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED NORDSKOV REVISION ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: louise@selsoe.dk (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: selsoslot@gmail.com (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-17 fjernes Bestyrelse: Mogens Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-16 tilføjes Hjemmeside: www.selsoe.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-15 fjernes Hjemmeside: selsoe.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-07 tilføjes Hjemmeside: selsoe.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: selsoslot@gmail.com (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: selsoslot@gmail.com (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: selsoslot@gmail.com (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Knud Østergaard Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-31 tilføjes Bestyrelse: Bente Ahlefeldt-Laurvig-Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-23 tilføjes Bestyrelse: Mogens Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2012-05-23 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED NORDSKOV REVISION ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Louise Sebro (direktør) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2010-12-31 fjernes Bestyrelse: Kurt Niels Hesselgren (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 fjernes Direktion: Ole Sahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: Thomas Thøger Jensen (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selsøvej 30, 4050 Skibby (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Morten Smidt (formand) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Selsøvej 30, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Bestyrelse: Claus Morten Smidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-30 fjernes Revisor: Vittenbjerg Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Raith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 fjernes Bestyrelse: Steen Vagn Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: Thomas Thøger Jensen (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selsøvej 30, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DEN PLESSENSKE SELSØ FOND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Carl Birger Reisz (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-31 fjernes Bestyrelse: Kim Rockhill (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-27 tilføjes Bestyrelse: Steen Vagn Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-27 fjernes Bestyrelse: Bernhard Linder (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-05 fjernes Bestyrelse: Ulla Merete Lunn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-31 tilføjes Bestyrelse: Ulla Merete Lunn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-31 tilføjes Direktion: Ole Sahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-01-31 tilføjes Revisor: Vittenbjerg Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 tilføjes Formål: Fondens hovedformål er at videreføre det af stifterne etablerede herregårdsmuseum på Selsø Slot til glæde for almenheden og under skyldig hensyntagen til slottets enestående autenticitet samt de aktiviteter, der har ligget til grund for museets hidtidige aktiviteter og slottets restaurering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 tilføjes Vedtægter: 1994-12-09 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 1994-12-09 fjernes Bestyrelse: Carl Birger Reisz (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 509.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)