Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 98, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-31 fjernes Interessenter: Morten Holler (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: morten@m-h.dk (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-31 fjernes Navne: Galleri Navnløs (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 98, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Interessenter: Morten Holler (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@m-h.dk (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: Galleri Navnløs (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsvej 1, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 fjernes Interessenter: Morten Holler (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2009-06-30 fjernes Navne: KONSULENTFIRMAET/MORTEN HOLLER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1992-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsvej 1, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-09 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-09 tilføjes Interessenter: Morten Holler (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1992-09-09 tilføjes Navne: KONSULENTFIRMAET/MORTEN HOLLER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)