Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-03-08 fjernes Navne: LIGUDAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbæks Alle 12, kl., 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 1996-03-04 fjernes Direktion: Bjarne Erland Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Revisor: Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Stiftere: DANICA FYN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 fjernes Direktion: Gunnar Skovbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Handel, fabrikation konsulentvirksomhed, finansiering, investering, bygge- og entreprenørvirksomhed samt anden efter direktionens opfattelse beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-14 tilføjes Vedtægter: 1995-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 tilføjes Navne: LIGUDAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 6. AUGUST 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 fjernes Revisor: Jørgen Leo Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbæks Alle 12, kl., 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 1992-08-06 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 6. AUGUST 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Revisor: Jørgen Leo Hansen, Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Stiftere: DANICA FYN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)