Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 81, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 fjernes Navne: SLP NR. 10.835 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 fjernes Bestyrelse: Morten Uffe Korch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 fjernes Direktion: Jens Jørgen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Likvidato. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Vedtægter: 1992-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 81, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.835 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)