Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-09-08 fjernes Navne: UMIMMAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kangaamiut, 3912 Maniitsoq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Bestyrelse: Abraham Efraim Terkil Lars Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Direktion: Jørgen Conrad Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Stiftere: SUKAQ ApS, QUPINNGU EL ApS. MANIITSOQ, Hansine Haldora Vilhelmine Jensen, Fisker- og Fangerforeningen i Maniitsoq, Fisker- og Fangerforeningen i Kangaamiut (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kangaamiut, 3912 Maniitsoq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Bestyrelse: Abraham Efraim Terkil Lars Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Direktion: Jørgen Conrad Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig indhandling, forarbejdning og udhandling af kød, fisk og fugle og dermed beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Navne: UMIMMAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Stiftere: SUKAQ ApS, QUPINNGU EL ApS. MANIITSOQ, Hansine Haldora Vilhelmine Jensen, Fisker- og Fangerforeningen i Maniitsoq, Fisker- og Fangerforeningen i Kangaamiut (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Vedtægter: 1992-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)