Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Tegningsregel | Revisor | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skivevej 76, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 24, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@til-leje.nu (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: vk@kthandel.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Palle Munk Kjeldgaard-Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Valgard Kristjansson (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: LISEBORG ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: VALGARD KRISTJANSSON ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Valgard Kristjansson (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 24, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 24, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2018-10-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, investering samt bolig og erhvervs udlejning og aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med industri, håndværk, handel samt investering. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Vedtægter: 2015-01-26 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-01-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Navne: KTH HANDEL OG INVEST ApS (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2009-12-06 fjernes Navne: KTH HANDEL & INVEST A/S (offentliggjort 2005-04-08)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2009-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 fjernes Bestyrelse: Hanne Margrethe Berker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2007-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 24, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 42-44, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2007-03-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: vk@kthandel.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 42-44, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 42-44, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-18 tilføjes Navne: KTH HANDEL & INVEST A/S (offentliggjort 2005-04-08)
Den 2005-03-17 fjernes Navne: IDEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-01 tilføjes Legale ejere: VALGARD KRISTJANSSON ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 1998-01-01 tilføjes Reelle ejere: Valgard Kristjansson (offentliggjort 2024-07-03)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Revisor: RV Revision i Bjerringbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-02 tilføjes Navne: IDEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-01 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1532 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-01 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 42-44, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1532 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RV Revision i Bjerringbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)