Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Aakjær Jacobsen | 14.10.2005 | 26.03.2007 | direktion |
Henrik Winther Svendsen | 30.09.2002 | 09.05.2005 | direktion |
Ejler Rene Rose Svendsen | 15.12.1996 | 30.09.2002 | direktion |
Kurt Larsen | 01.08.1992 | 15.12.1996 | direktion |
Ove Nørby Dahl | 01.08.1992 | 20.09.1995 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 12.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Mølgaard Kristensen | 14.10.2005 | 26.03.2007 | bestyrelse |
Niels Winther Svendsen | 14.10.2005 | 26.03.2007 | bestyrelse |
René Aakjær Jacobsen | 14.10.2005 | 26.03.2007 | bestyrelse |
Vibeke Winther Svendsen | 30.09.2002 | 09.05.2005 | bestyrelse |
Henrik Winther Svendsen | 19.04.2002 | 09.05.2005 | bestyrelse |
Niels Winther Svendsen | 19.04.2002 | 09.05.2005 | bestyrelse |
Torben Rene Winther Svendsen | 15.12.1996 | 09.05.2005 | formand |
Robert Hammerum | 01.08.1992 | 19.04.2002 | bestyrelse |
Ejler Rene Rose Svendsen | 01.08.1992 | 19.04.2002 | bestyrelse |
Kurt Larsen | 01.08.1992 | 15.12.1996 | bestyrelse |
Ove Nørby Dahl | 01.08.1992 | 20.09.1995 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.08.1992 | 12.03.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 12.03.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1992 | 12.03.1993 | formand |