Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Legale ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Gunner Balken (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Marianne Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Annette Bjørn Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Kim Bonde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-10 tilføjes Vedtægter: 2017-05-10 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-10 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gulddyssevej 83, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2017-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 45-47, 2400 København NV (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-05 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2014-02-05 fjernes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2010-12-22 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 45-47, 2400 København NV (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2001-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søglimt 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2001-04-05 tilføjes Bestyrelse: Kim Bonde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-05 fjernes Bestyrelse: Camilla Lau Chabert (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Direktion: Jørgen Bjørn Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-05 fjernes Direktion: Hermod Lennart Chabert (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder drift af vognmandsforretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Navne: DOS HANDEL A/S (offentliggjort 2001-04-23)
Den 2001-04-04 fjernes Navne: B.C.HANDEL GUNDSØ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-05 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 fjernes Revisor: Jess Palle Thaisen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Vedtægter: 2001-04-05 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søglimt 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2000-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søglimt 18, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-22 tilføjes Navne: B.C.HANDEL GUNDSØ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-21 fjernes Navne: A/S BRDR. CHABERT (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-01 tilføjes Legale ejere: DOS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-03-24 tilføjes Navne: A/S BRDR. CHABERT (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-23 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1536 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-23 fjernes Revisor: Helge Leo Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søglimt 18, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1536 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Bjørn Jepsen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Helge Leo Hansen, Jess Palle Thaisen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)