Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon James Ranyard | 03.09.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roger Ingvar Soderberg | 03.10.2011 | 03.09.2018 | adm. dir |
Stefan Ilmari Richard Reijonen | 01.10.2010 | 30.06.2011 | adm. dir |
Lars Johannes Sørbo | 01.05.2009 | 30.09.2010 | direktør |
John Martin Peter Conlan | 01.04.2002 | 30.04.2009 | direktør |
Peter Scott Lind | 01.02.2000 | 01.04.2002 | direktør |
Peter Jerry Sørensen | 15.06.1998 | 10.02.2000 | direktør |
Magnus Lund | 05.03.1998 | 15.06.1998 | adm. dir |
Peter Jerry Sørensen | 01.08.1992 | 05.03.1998 | adm. dir |
Hans Jørgen Jakobsen | 01.08.1992 | 09.09.1996 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 08.07.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Renet Boshoff | 16.12.2020 | formand |
Simon James Ranyard | 03.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gabriele Weisselberg | 27.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Imtiaz Ahmed | 03.09.2018 | 16.12.2020 | formand |
Roger Ingvar Soderberg | 30.06.2011 | 03.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Ilmari Richard Reijonen | 01.10.2010 | 30.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johannes Sørbo | 28.08.2007 | 30.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
David Josa Howse | 25.05.2007 | 28.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Imtiaz Ahmed | 03.03.2004 | 02.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Laurence Steven Bryant | 01.11.2003 | 25.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Dyrbo Hviid | 01.07.2003 | 02.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Boczor | 17.10.2002 | 30.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
John Martin Peter Conlan | 01.04.2002 | 30.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mark David Moyer | 01.04.2002 | 01.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Philippe Charles Pierre Koebel | 30.05.2000 | 01.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peter Scott Lind | 01.02.2000 | 17.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Robert Allen Givens | 31.07.1998 | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jerry Sørensen | 15.06.1998 | 10.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Donald Samuel Parker | 05.03.1998 | 01.04.2002 | formand |
Magnus Lund | 05.03.1998 | 15.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Edward Courter | 28.07.1997 | 31.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Geoffrey Richard Dunn | 01.08.1992 | 31.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jerry Sørensen | 01.08.1992 | 05.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Eric Jon Hoechstetter | 01.08.1992 | 28.07.1997 | bestyrelsesmedlem |
Francois Pierre Jamet | 01.08.1992 | 28.07.1997 | bestyrelsesmedlem |
Gerard Toussaint Simonet | 01.08.1992 | 28.07.1997 | formand |
Hans Jørgen Jakobsen | 01.08.1992 | 09.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Stein Erik Larsen | 01.08.1992 | 09.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Joveliano Sollano Trinidad | 01.08.1992 | 09.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Galst | 01.08.1992 | 08.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 08.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1992 | 08.07.1993 | formand |