Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Borch | 24.05.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Stilling Borch | 01.06.1997 | 21.06.2000 | direktion |
Christian Borch | 01.08.1992 | 31.05.1997 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 21.05.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Hulweg Christiansen | 30.09.1998 | bestyrelse |
Christian Borch | 01.08.1992 | bestyrelse |
Sven Philip Sørensen | 01.08.1992 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Korsgaard Knudsen | 01.08.1992 | 30.09.1998 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.08.1992 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1992 | 21.05.1993 | formand |