Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-07-02 fjernes Navne: LYMATEX A/S AF 1/6 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Idrætsvej 30, 9681 Ranum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Bestyrelse: Henning Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Direktion: Erhard Jensen Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-18 tilføjes Bestyrelse: Torben Haldrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-18 fjernes Bestyrelse: Arne Bang Lynge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-29 tilføjes Navne: LYMATEX A/S AF 1/6 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1560 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Vedtægter: 1993-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idrætsvej 30, 9681 Ranum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1560 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)