Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-12-21 fjernes Navne: V. STANDLEY LARSENS RUTEBILER HADSUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 6, 9560 Hadsund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Viktor Bang Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Direktion: Henrik Viktor Bang Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 tilføjes Navne: V. STANDLEY LARSENS RUTEBILER HADSUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1562 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rutebil- og vognmands- virksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Vedtægter: 1993-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 6, 9560 Hadsund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1562 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)