Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Magnus Silfverberg | 14.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jonas Lindsjö | 26.08.2019 | 14.02.2022 | direktør |
Mats Gunnar Brandt | 22.10.2018 | 26.08.2019 | direktør |
Laszlo Janos Varga | 05.10.2015 | 22.10.2018 | adm. dir |
Lea Madsen | 01.04.2004 | 05.10.2015 | adm. dir |
Magnus Äng | 30.06.2003 | 01.11.2008 | direktør |
Hans Peter Lennart Jungbeck | 30.06.2003 | 30.06.2003 | direktør |
Mogens Høegh Bech | 01.08.1992 | 18.04.1994 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 21.10.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mattias Oldenburg | 11.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Denvall | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Magnus Silfverberg | 14.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johanna Ottosson | 03.04.2024 | 11.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pär Anders Christiansen | 09.05.2022 | 03.04.2024 | formand |
Anna-Karin Falk | 26.10.2021 | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Axel Gränse | 07.04.2020 | 09.05.2022 | formand |
Johan Kristoffer Tengblad | 07.04.2020 | 26.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Markus Rosenlund | 26.08.2019 | 07.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Fredrik Sundberg | 26.08.2019 | 07.04.2020 | formand |
Per Jonas Lindsjö | 22.10.2018 | 14.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mats Gunnar Brandt | 22.10.2018 | 26.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Katja Stålhammar | 26.09.2017 | 26.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Spolander | 26.09.2017 | 22.10.2018 | formand |
Laszlo Janos Varga | 05.10.2015 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martin Fredrik Lind | 05.10.2015 | 26.09.2017 | formand |
Johan Jesper Kärrbrink | 15.08.2011 | 05.10.2015 | formand |
Lea Madsen | 15.05.2009 | 05.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Håkan Mauritz Hoglund | 01.11.2008 | 15.08.2011 | formand |
Ulf Hagman | 30.06.2003 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Lennart Jungbeck | 30.06.2003 | 01.11.2008 | formand |
Magnus Äng | 03.10.2001 | 01.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lone Lende Grønhøj | 30.11.1999 | 03.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Knud Pagh | 11.10.1995 | 25.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Anders Tomas Carlsson | 01.08.1992 | 31.10.2000 | formand |
Thomas Michael Butler | 01.08.1992 | 01.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Werner Mortensen Bech | 01.08.1992 | 11.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Galst | 01.08.1992 | 21.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1992 | 21.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1992 | 21.10.1993 | formand |