Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 38, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-18 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1. APRIL 1996 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-03-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 38, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 38, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-05 fjernes Direktion: Vilhelm Boas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-16 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1. APRIL 1996 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-15 fjernes Navne: B.K. SPORT & ERHVERV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Vilhelm Boas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Direktion: Steen Lundberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med sportsartikler ved firmasalg og salg til sportsklubber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Vedtægter: 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Direktion: Steen Lundberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Direktion: Bjarne Haulund Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Revisor: Knud Plenge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 tilføjes Navne: B.K. SPORT & ERHVERV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-28 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2597 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 38, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2597 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Knud Plenge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)