Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-18 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2012-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Bestyrelse: Kristian Svarrer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Interessenter: JUTLANDIA TERMINAL A/S (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2012-07-19 fjernes Navne: JUTLANDIA TECHNIC K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Grensteen Svarrer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Bestyrelse: Knud Svarrer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er handel, fabrikation og servicevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmeri forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Vedtægter: 2010-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Bestyrelse: Kristian Svarrer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Europakaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-10-05 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-26 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 fjernes Interessenter: Ukendt (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-10-23 tilføjes Bestyrelse: Knud Svarrer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Bestyrelse: Tom Edgar Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europakaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-29 tilføjes Bestyrelse: Tom Edgar Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-29 tilføjes Interessenter: Ukendt, JUTLANDIA TERMINAL A/S (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1992-04-29 tilføjes Navne: JUTLANDIA TECHNIC K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)