Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grynderupvejen 16, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-16 fjernes Direktion: Jens Jørgen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-16 fjernes Interessenter: DANSK ENERGI KONGERSLEV ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2001-05-16 fjernes Navne: DANSK MILJØ ENERGI K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-05-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grynderupvejen 16, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Interessenter: DANSK ENERGI KONGERSLEV ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DANSK ENERGI K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 fjernes Navne: DANSK ENERGI K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, primært at drive handel med produkter, hvis drift er baseret på energi og ressourcebesparende produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 tilføjes Vedtægter: 1998-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Navne: DANSK MILJØ ENERGI K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-26 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)